Q. Multiply the following.

a. 16 x 14                                                      b. 18 x 12

c. 12 x 14                                                      d. 24 x 18

e. 25 x 22                                                      f. 15 x 18

g. 18 x 28                                                      h. 26 x 24

i. 15 x 28                                                       j. 22 x 18

 

Answer:

a. 224; b. 216; c. 168; d. 432; e. 550. f. 270; g. 504; h. 624; i. 420; j. 396

 

⇐ Extending the tables
Practice Test: Day 2 ⇒
Advertisements